DORADO HERRANZ JOSE VICENTE
Informe ejecutivo de DORADO HERRANZ JOSE VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DORADO HERRANZ JOSE VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DORADO Y MAYO SA | Administrador Unico | 31/03/2011 |
VINCULACIONES DE DORADO HERRANZ JOSE VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DORADO HERRANZ JOSE VICENTE
Empresa: DORADO Y MAYO SA
Administrador Unico
- Dorado Herranz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10317 , F 189, S 8, H M 164266, I/A 14 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-66-28
Empresa: AUTOMOCION DOMASA SL
Apoderado
- Dorado Herranz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20737 , F 40, S 8, H M 367341, I/A 9 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28
Empresa: AUTOMOCION DOMASA SL
Administrador Unico
- Dorado Herranz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20737 , F 39, S 8, H M 367341, I/A 8 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Empresa: AUTOMOCION DOMASA SL
Administrador Unico
- Dorado Herranz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20737 , F 39, S 8, H M 367341, I/A 7 (18/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-28
Empresa: DORADO Y MAYO SA
Administrador Unico
- Dorado Herranz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10317 , F 186, S 8, H M 164266, I/A 12 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2016-146-28
Empresa: DORADO Y MAYO SA
Administrador Unico
- Dorado Herranz Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10317 , F 185, S 8, H M 164266, I/A 10 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-28
Información de DORADO HERRANZ JOSE VICENTE
Mostramos los datos de DORADO HERRANZ JOSE VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DORADO HERRANZ JOSE VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos