DORADO DORADO ANTONIO
Informe ejecutivo de DORADO DORADO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DORADO DORADO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVESTADE SL | Liquidador Solidario | 07/03/2023 | 07/03/2023 |
AUDISTADE CONSULTORES SLP | Administrador Unico | 24/12/2018 | |
AUDISTADE CONSULTORES SLP | Liquidador | 24/12/2018 | 24/12/2018 |
MATURANA AUDITORES SLP | Administrador Unico | 23/04/2010 | 11/11/2010 |
VINCULACIONES DE DORADO DORADO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DORADO DORADO ANTONIO
Empresa: INVESTADE SL
Liquidador Solidario
- Dorado Dorado Antonio
- Gonzalez Romero Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5261 , F 136, S 8, H M 86224, I/A 4 (07/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-28
Empresa: AUDISTADE CONSULTORES SLP
Liquidador
- Dorado Dorado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17614 , F 199, S 8, H M 303043, I/A 3 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-28
Empresa: AUDISTADE CONSULTORES SLP
Administrador Unico
- Dorado Dorado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17614 , F 199, S 8, H M 303043, I/A 3 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-28
Administrador Unico
- Dorado Dorado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39321 , F 43, S 8, H B 345671, I/A 8 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-08
Administrador Unico
- Dorado Dorado Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39321 , F 43, S 8, H B 345671, I/A 6 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-08
Información de DORADO DORADO ANTONIO
Mostramos los datos de DORADO DORADO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DORADO DORADO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos