DORADO ARANGUREN MARIA TERESA
Informe ejecutivo de DORADO ARANGUREN MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DORADO ARANGUREN MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SA | Apoderado | 20/10/2021 | |
NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SA | Apoderado | 29/04/2015 |
VINCULACIONES DE DORADO ARANGUREN MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DORADO ARANGUREN MARIA TERESA
Empresa: NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SA
Apoderado
- Dorado Aranguren Maria Teresa
- Riudavets Eroles Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 885 , F 172, S 8, H NA 4151, I/A 112 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-31
Empresa: NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SA
Apoderado
- Dorado Aranguren Maria Teresa
- Riudavets Eroles Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 50, S 8, H NA 4151, I/A 92 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Empresa: NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 49, S 8, H NA 4151, I/A 90 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-31
Empresa: NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA SA
Apoderado
- Dorado Aranguren Maria Teresa
- Poyo Cuadra Pedro Antonio
- Riudavets Eroles Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 45, S 8, H NA 4151, I/A 78 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-31
Empresa: NAVARRA DE SUELO INDUSTRIAL SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Bonafaux Martinez Camino
- Dorado Aranguren Maria Teresa
- Fernandez Militino Francisco Javier
- Nagore Lain Ignacio
- Nagore Lain Ignacio
- Nagore Lain Ignacio
- Nagore Lain Ignacio
- Nagore Lain Ignacio
- Nagore Lain Ignacio
- Nagore Lain Ignacio
- Nagore Lain Ignacio
- Olaiz Iraizoz Ana
- Olaiz Iraizoz Ana
- Olaiz Iraizoz Ana
- Roig Aldasoro Jose Maria
- Urien Angulo Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 38, S 8, H NA 11822, I/A 43 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-31
Información de DORADO ARANGUREN MARIA TERESA
Mostramos los datos de DORADO ARANGUREN MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DORADO ARANGUREN MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos