DOPACIO GARCIA DAVID
Informe ejecutivo de DOPACIO GARCIA DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOPACIO GARCIA DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL | Socio Unico | 09/12/2019 | 29/02/2024 |
OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL | Administrador Unico | 09/12/2019 | 27/10/2020 |
SOLUCIONES CONCEPTUALES E INNOVACION SL | Administrador Solidario | 10/02/2014 |
VINCULACIONES DE DOPACIO GARCIA DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOPACIO GARCIA DAVID
Empresa: OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL
Administrador Unico
- Dopacio Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306, L 4306, F 140, S 8, H PO 66054, I/A 2 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-36
Empresa: OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL
Administrador Unico
- Dopacio Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306, L 4306, F 140, S 8, H PO 66054, I/A 1 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-36
Empresa: OCEAN KUBE ENVIRONMENT SL
Socio Único
- Dopacio Garcia David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4306, L 4306, F 140, S 8, H PO 66054, I/A 1 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-36
Administrador Solidario
- Dopacio Garcia David
- Parcero Gonzalez Antonio
- Rodriguez Montiel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3419, L 3419, F 14, S 8, H PO 44999, I/A 5 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-36
Información de DOPACIO GARCIA DAVID
Mostramos los datos de DOPACIO GARCIA DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOPACIO GARCIA DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos