DONOSO RUIZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de DONOSO RUIZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DONOSO RUIZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HANILA PROPERTY SL | Apoderado Solidario | 29/08/2024 | |
SIGLI SPAIN SL | Apoderado Solidario | 18/04/2024 | |
NAJAN PROJECTS SL | Apoderado Solidario | 11/04/2024 | |
ALICIA INVESTMENT COSTA DEL SOL SL | Apoderado Solidario | 02/04/2024 | |
EJEVAERN CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 02/02/2024 | |
FEDA DEL SOL SL | Apoderado Solidario | 11/09/2023 | |
PINE VALLEY PROPERTIES SL | Apoderado Solidario | 30/05/2023 | |
SWECO MARBELLA SL | Apoderado Solidario | 08/05/2023 | |
JOASWEDEN GROUP SL | Apoderado Solidario | 20/12/2022 | |
PLATINUM PROPERTIES IN MARBELLA SL | Apoderado Solidario | 28/11/2022 |
VINCULACIONES DE DONOSO RUIZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DONOSO RUIZ MARIA ANGELES
Empresa: HANILA PROPERTY SL
Apoderado Solidario
- Blanco Liñero Laura
- Cabezon Vallejo Marta
- Ciupitu Nicoleta Ramona
- DE LA FUENTE Y FRANKE ADVISORS SL
- Donoso Ruiz Maria Angeles
- Ebadiazar Aylar
- Franke Peter
- Fuentes Romero Gemma
- Gabor Debora Anca
- Gomez Garcia Nuria
- Knight Rio Charlotte
- Mark Yasmin
- Parrado Postigo Raquel Rocio
- Pienariu Stefania- Francesca
- Pinto Adalid Laura
- Roncel Olbrich Ana Sofia
- Werdelin Fredrik Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA183968, I/A 2 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-29
Empresa: SIGLI SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Ciupitu Nicoleta Ramona
- DE LA FUENTE Y FRANKE ADVISORS SL
- Donoso Ruiz Maria Angeles
- Ebadiazar Aylar
- Franke Peter
- Fuentes Romero Gemma
- Gabor Debora Anca
- Gomez Garcia Nuria
- Knight Rio Charlotte
- Mark Yasmin
- Parrado Postigo Raquel Rocio
- Pienariu Stefania- Francesca
- Pinto Adalid Laura
- Roncel Olbrich Ana Sofia
- Werdelin Fredrik Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5918, L 4825, F 16, S 8, H MA154580, I/A 6 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-29
Empresa: NAJAN PROJECTS SL
Apoderado Solidario
- Blanco Liñero Laura
- Cabezon Vallejo Marta
- Ciupitu Nicoleta Ramona
- DE LA FUENTE Y FRANKE ADVISORS SL
- Donoso Ruiz Maria Angeles
- Ebadiazar Aylar
- Franke Peter
- Fuentes Romero Gemma
- Gabor Debora Anca
- Gomez Garcia Nuria
- Knight Rio Charlotte
- Mark Yasmin
- Parrado Postigo Raquel Rocio
- Pienariu Stefania- Francesca
- Pinto Adalid Laura
- Roncel Olbrich Ana Sofia
- Werdelin Fredrik Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6490, L 5398, F 154, S 8, H MA181111, I/A 2 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-29
Empresa: ALICIA INVESTMENT COSTA DEL SOL SL
Apoderado Solidario
- Blanco Liñero Laura
- Cabezon Vallejo Marta
- Ciupitu Nicoleta Ramona
- DE LA FUENTE Y FRANKE ADVISORS SL
- Donoso Ruiz Maria Angeles
- Ebadiazar Aylar
- Franke Peter
- Fuentes Romero Gemma
- Gabor Debora Anca
- Gomez Garcia Nuria
- Knight Rio Charlotte
- Mark Yasmin
- Parrado Postigo Raquel Rocio
- Pienariu Stefania- Francesca
- Pinto Adalid Laura
- Roncel Olbrich Ana Sofia
- Werdelin Fredrik Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6483, L 5391, F 158, S 8, H MA180822, I/A 2 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Empresa: EJEVAERN CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Aylar Ebadiazar
- Blanco Liñero Laura
- Cabezon Vallejo Marta
- DE LA FUENTE Y FRANKE ADVISORS SL
- Debora Anca Gabor
- Donoso Ruiz Maria Angeles
- Fredrik Martin Werdelin
- Fuentes Romero Gemma
- Gomez Garcia Nuria
- Nicoleta Ramona Ciupitu
- Parrado Postigo Raquel Rocio
- Peter Franke
- Pinto Adalid Laura
- Rio Charlotte Knight
- Roncel Olbrich Ana Sofia
- Stefania Francesca Pienariu
- Yasmin Mark
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46355 , F 149, S 8, H B 517434, I/A 3 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-08
Empresa: FEDA DEL SOL SL
Apoderado Solidario
- Alper Alonso Asya
- Cabezon Vallejo Marta
- Cabezon Vallejo Marta
- Ciupitu Nicoleta Ramona
- DE LA FUENTE Y FRANKE ADVISORS SL
- DE LA FUENTE Y FRANKE ADVISORS SL
- Donoso Ruiz Maria Angeles
- Ebadiazar Aylar
- Franke Peter
- Franke Peter
- Fuentes Romero Gemma
- Fuentes Romero Gemma
- Gabor Debora Anca
- Gomez Garcia Nuria
- Knight Rio Charlotte
- Knight Rio Charlotte
- Parrado Postigo Raquel Rocio
- Parrado Postigo Raquel Rocio
- Pienariu Stefania- Francesca
- Pienariu Stefania- Francesca
- Pinto Adalid Laura
- Werdelin Fredrik Martin
- Werdelin Fredrik Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6384, L 5292, F 214, S 8, H MA176224, I/A 2 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-29
Empresa: PINE VALLEY PROPERTIES SL
Apoderado Solidario
- Alper Alonso Asya
- Cabezon Vallejo Marta
- Ciupitu Nicoleta Ramona
- DE LA FUENTE Y FRANKE ADVISORS SL
- Donoso Ruiz Maria Angeles
- Ebadiazar Aylar
- Fernandez Gomez Antonio De Francisco
- Franke Peter
- Fuentes Romero Gemma
- Gomez Garcia Nuria
- Knight Rio Charlotte
- Parrado Postigo Raquel Rocio
- Pienariu Stefania- Francesca
- Pinto Adalid Laura
- Werdelin Fredrik Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6096, L 5003, F 184, S 8, H MA164070, I/A 2 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-29
Empresa: SWECO MARBELLA SL
Apoderado Solidario
- Alper Alonso Asya
- Cabezon Vallejo Marta
- Ciupitu Nicoleta Ramona
- DE LA FUENTE Y FRANKE ADVISORS SL
- Donoso Ruiz Maria Angeles
- Ebadiazar Aylar
- Franke Peter
- Fuentes Romero Gemma
- Gomez Garcia Nuria
- Knight Rio Charlotte
- Parrado Postigo Raquel Rocio
- Pienariu Stefania- Francesca
- Pinto Adalid Laura
- Werdelin Fredrik Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6274, L 5182, F 148, S 8, H MA171595, I/A 2 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-29
Empresa: JOASWEDEN GROUP SL
Apoderado Solidario
- Ciupitu Nicoleta Ramona
- DE LA FUENTE Y FRANKE ADVISORS SL
- Donoso Ruiz Maria Angeles
- Ebadiazar Aylar
- Franke Peter
- Fuentes Romero Gemma
- Gomez Garcia Nuria
- Ketonen Johanna Nathalie Ivonne
- Knight Rio Charlotte
- Parrado Postigo Raquel Rocio
- Pienariu Stefania- Francesca
- Pinto Adalid Laura
- Werdelin Fredrik Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5989, L 4896, F 162, S 8, H MA158236, I/A 2 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-29
Empresa: PLATINUM PROPERTIES IN MARBELLA SL
Apoderado Solidario
- Ciupitu Nicoleta Ramona
- DE LA FUENTE Y FRANKE ADVISORS SL
- Donoso Ruiz Maria Angeles
- Ebadiazar Aylar
- Franke Peter
- Fuentes Romero Gemma
- Gomez Garcia Nuria
- Ketonen Johanna Nathalie Ivonne
- Knight Rio Charlotte
- Parrado Postigo Raquel Rocio
- Pienariu Stefania- Francesca
- Pinto Adalid Laura
- Werdelin Fredrik Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6100, L 5007, F 151, S 8, H MA164263, I/A 4 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-29
Información de DONOSO RUIZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de DONOSO RUIZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DONOSO RUIZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos