DONOSO PORTILLO ANTONIO
Informe ejecutivo de DONOSO PORTILLO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DONOSO PORTILLO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES EL ENCINAR SL | Socio Unico | 22/02/2018 | |
EXPLOTACIONES EL ENCINAR SL | Administrador Unico | 22/02/2018 | |
LOGISTICA CAREHI SL | Administrador Unico | 09/02/2012 |
VINCULACIONES DE DONOSO PORTILLO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DONOSO PORTILLO ANTONIO
Empresa: UNION PATRIMONIAL 2020 SL
Administrador Unico
- Donoso Portillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6672 , F 124, S 8, H SE120675, I/A 2 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-41
Empresa: UNION PATRIMONIAL 2020 SL
Administrador Unico
- Donoso Portillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6672 , F 122, S 8, H SE120675, I/A 1 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-41
Empresa: UNION PATRIMONIAL 2020 SL
Socio Único
- Donoso Portillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6672 , F 122, S 8, H SE120675, I/A 1 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-41
Empresa: EXPLOTACIONES EL ENCINAR SL
Administrador Unico
- Donoso Portillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6505 , F 101, S 8, H SE116683, I/A 1 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-41
Empresa: EXPLOTACIONES EL ENCINAR SL
Socio Único
- Donoso Portillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6505 , F 101, S 8, H SE116683, I/A 1 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-45-41
Empresa: LOGISTICA DP SL
Administrador Solidario
- Donoso Portillo Antonio
- Portillo Donoso Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5243 , F 147, S 8, H SE 86433, I/A 2 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-41
Empresa: LOGISTICA CAREHI SL
Administrador Unico
- Donoso Portillo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5486 , F 10, S 8, H SE 92313, I/A 1 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-41
Empresa: LOGISTICA DP SL
Administrador Solidario
- Donoso Portillo Antonio
- Portillo Donoso Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5243 , F 146, S 8, H SE 86433, I/A 1 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-41
Información de DONOSO PORTILLO ANTONIO
Mostramos los datos de DONOSO PORTILLO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DONOSO PORTILLO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos