DONOSO PADILLA ANA MARIA
Informe ejecutivo de DONOSO PADILLA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DONOSO PADILLA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOVER CALZADOS Y BOLSOS SL | Administrador Solidario | 15/05/2012 | 16/12/2014 |
DODECO SA | Vicepresidente | 23/09/2011 | |
DODECO SA | Consejero | 23/09/2011 | |
DOVER CALZADOS Y BOLSOS SL | Consejero | 09/09/2010 |
VINCULACIONES DE DONOSO PADILLA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DONOSO PADILLA ANA MARIA
Empresa: DOVER CALZADOS Y BOLSOS SL
Administrador Solidario
- Donoso Padilla Ana Maria
- Donoso Padilla Luis Carlos
- Donoso Padilla Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114, L 2027, F 187, S 8, H MA 57970, I/A A (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-29
Empresa: DOVER CALZADOS Y BOLSOS SL
Administrador Solidario
- Donoso Padilla Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114, L 2027, F 187, S 8, H MA 57970, I/A 4 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-29
Empresa: DODECO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Donoso Padilla Ana Maria
- Donoso Padilla Luis Carlos
- Donoso Padilla Soledad
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Donoso Padilla Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1076, L 812, F 164, S 8, H MA 485, I/A 7 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-29
Empresa: DOVER CALZADOS Y BOLSOS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Donoso Padilla Ana Maria
- Donoso Padilla Luis Carlos
- Donoso Padilla Soledad
- Padilla Rodriguez Antonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3114, L 2027, F 187, S 8, H MA 57970, I/A 3 (09/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-29
Información de DONOSO PADILLA ANA MARIA
Mostramos los datos de DONOSO PADILLA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DONOSO PADILLA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos