DONOSO IGLESIAS JOSE OSCAR
Informe ejecutivo de DONOSO IGLESIAS JOSE OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DONOSO IGLESIAS JOSE OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECUR CONSTRUCTORA URBANIZADORA SL | Apoderado Mancomunado | 29/12/2010 |
VINCULACIONES DE DONOSO IGLESIAS JOSE OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DONOSO IGLESIAS JOSE OSCAR
Empresa: ECUR CONSTRUCTORA URBANIZADORA SL
Apoderado Mancomunado
- Donoso Iglesias Jose Oscar
- Fernandez Pachon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4826, L 3734, F 142, S 8, H MA 784, I/A 33 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Empresa: ECUR CONSTRUCTORA URBANIZADORA SL
Apoderado Mancomunado
- Donoso Iglesias Jose Oscar
- Merlo De Santa Ana Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4826, L 3734, F 142, S 8, H MA 784, I/A 32 (29/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-29
Empresa: ECUR PROMOCIONES Y PROYECTOS SL
Apoderado
- Donoso Iglesias Jose Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359, L 2271, F 69, S 8, H MA 64746, I/A 8 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-29
Empresa: ECUR CONSTRUCTORA URBANIZADORA SL
Apoderado Mancomunado
- Donoso Iglesias Jose Oscar
- Merlo De Santa Ana Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3505, L 2417, F 125, S 8, H MA 784, I/A 27 (14/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-29
Información de DONOSO IGLESIAS JOSE OSCAR
Mostramos los datos de DONOSO IGLESIAS JOSE OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DONOSO IGLESIAS JOSE OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos