DONNELLY JOHN
Informe ejecutivo de DONNELLY JOHN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DONNELLY JOHN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFINEUM IBERIA SL | Apoderado | 31/10/2014 | |
INFINEUM IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 02/11/2012 | |
INFINEUM IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2010 |
VINCULACIONES DE DONNELLY JOHN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DONNELLY JOHN
Empresa: INFINEUM IBERIA SL
Administrador Solidario
- Donnelly John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32276 , F 170, S 8, H M 223926, I/A 44 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-94-28
Empresa: INFINEUM IBERIA SL
Administrador Solidario
- Abbondanza Maurizio
- Donnelly John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32276 , F 169, S 8, H M 223926, I/A 38 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
Empresa: INFINEUM IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32276 , F 169, S 8, H M 223926, I/A 38 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
Empresa: INFINEUM IBERIA SL
Apoderado
- Abbondanza Maurizio
- Abbondanza Maurizio
- Donnelly John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20898 , F 174, S 8, H M 223926, I/A 35 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-28
Empresa: INFINEUM IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Donnelly John
- Russell Trevor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20898 , F 172, S 8, H M 223926, I/A 31 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-28
Empresa: INFINEUM IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Donnelly John
- Rodera Garcia Jose Manuel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20898 , F 170, S 8, H M 223926, I/A 28 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-28
Empresa: INFINEUM IBERIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20898 , F 167, S 8, H M 223926, I/A 27 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-28
Empresa: INFINEUM IBERIA SA
Consejero
- Donnelly John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20898 , F 166, S 8, H M 223926, I/A 25 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-28
Información de DONNELLY JOHN
Mostramos los datos de DONNELLY JOHN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DONNELLY JOHN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos