DONIZ FARRAIS JUAN
Informe ejecutivo de DONIZ FARRAIS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DONIZ FARRAIS JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADEYMAR OBRAS Y SERVICIOS SL | Apoderado Solidario | 10/02/2016 | 17/01/2024 |
ADEYMAR OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2016 | 17/01/2024 |
VINCULACIONES DE DONIZ FARRAIS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DONIZ FARRAIS JUAN
Empresa: ADEYMAR OBRAS Y SERVICIOS SL
Apoderado Solidario
- Cabrera Mesa Jose Guillermo
- Doniz Farrais Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417 , F 151, S 8, H TF 56444, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-38
Empresa: ADEYMAR OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Mancomunado
- Cabrera Mesa Jose Guillermo
- Doniz Farrais Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417 , F 151, S 8, H TF 56444, I/A 4 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-38
Empresa: ADEYMAR OBRAS Y SERVICIOS SL
Apoderado Solidario
- Cabrera Mesa Jose Guillermo
- Doniz Farrais Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417 , F 151, S 8, H TF 56444, I/A 2 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-38
Empresa: ADEYMAR OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Mancomunado
- Cabrera Mesa Jose Guillermo
- Doniz Farrais Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3417 , F 150, S 8, H TF 56444, I/A 1 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-38
Información de DONIZ FARRAIS JUAN
Mostramos los datos de DONIZ FARRAIS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DONIZ FARRAIS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos