DONCEL HEDROSA OSCAR
Informe ejecutivo de DONCEL HEDROSA OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DONCEL HEDROSA OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROTHERLANS SL | Administrador Mancomunado | 02/01/2012 | |
ESCOLAR DYH 2010 SL | Administrador Unico | 02/12/2010 |
VINCULACIONES DE DONCEL HEDROSA OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DONCEL HEDROSA OSCAR
Empresa: EL ROCIO PALENCIA 2012 SL
Administrador Solidario
- Doncel Hedrosa Oscar
- Hedrosa Pigazo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 159, S 8, H P 6819, I/A 2 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-34
Empresa: EL ROCIO PALENCIA 2012 SL
Administrador Solidario
- Doncel Hedrosa Oscar
- Hedrosa Pigazo Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 158, S 8, H P 6819, I/A 1 (16/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-34
Empresa: BROTHERLANS SL
Administrador Mancomunado
- Doncel Hedrosa Julio Cesar
- Doncel Hedrosa Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 451 , F 118, S 8, H P 6655, I/A 1 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-8-34
Empresa: ESCOLAR DYH 2010 SL
Administrador Unico
- Doncel Hedrosa Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 189, S 8, H P 6399, I/A 2 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-34
Empresa: ESCOLAR DYH 2010 SL
Administrador Solidario
- Doncel Hedrosa Oscar
- Doncel Morales Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 189, S 8, H P 6399, I/A 2 (02/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-34
Empresa: ESCOLAR DYH 2010 SL
Administrador Solidario
- Doncel Hedrosa Oscar
- Doncel Morales Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 188, S 8, H P 6399, I/A 1 (16/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-34
Información de DONCEL HEDROSA OSCAR
Mostramos los datos de DONCEL HEDROSA OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DONCEL HEDROSA OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos