DOÑATE FRANCH VICENTE
Informe ejecutivo de DOÑATE FRANCH VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOÑATE FRANCH VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RURALNOSTRA SCC VALENCIANA | Mie.Cons.Rec | 11/06/2013 | 07/09/2017 |
RURALNOSTRA SCC VALENCIANA | Mie.Cons.Rec | 26/06/2012 | 11/06/2013 |
RURALNOSTRA SCC VALENCIANA | Mie.Cons.Rec | 30/07/2009 | 11/06/2013 |
VINCULACIONES DE DOÑATE FRANCH VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOÑATE FRANCH VICENTE
Empresa: RURALNOSTRA SCC VALENCIANA
Mie.Cons.Rec
- Doñate Franch Vicente
- Franch Balaguer Benjamin
- Franch Personat Santiago
- Gimenez Perez Catalina
- Torres Nebot Jose Pascual
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1710, L 1271, F 71, S 8, H CS 2148, I/A 93 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-179-12
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326, L 889, F 11, S 8, H CS 2148, I/A 62 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-12
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326, L 889, F 11, S 8, H CS 2148, I/A 62 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-12
Mie.Cons.Rec
- Doñate Franch Vicente
- Gumbau Torres Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326, L 889, F 10, S 8, H CS 2148, I/A 58 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-12
Mie.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326, L 889, F 8, S 8, H CS 2148, I/A 53 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-12
Mie.Cons.Rec
- Doñate Franch Vicente
- Franch Personat Santiago
- Gimenez Perez Catalina
- Seglar Ballester Vicente
- Torres Nebot Jose Pascual
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1326, L 889, F 8, S 8, H CS 2148, I/A 53 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-149-12
Información de DOÑATE FRANCH VICENTE
Mostramos los datos de DOÑATE FRANCH VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOÑATE FRANCH VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos