DONALD ALPHONSE MONIQUE NICLAUS
Informe ejecutivo de DONALD ALPHONSE MONIQUE NICLAUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DONALD ALPHONSE MONIQUE NICLAUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO EUROPEO DE EVOLUCION ECONOMICA SA | Secretario | 14/04/2011 | 07/11/2013 |
CENTRO EUROPEO DE EVOLUCION ECONOMICA SA | Consejero | 14/04/2011 | 07/11/2013 |
96 GALWAY SA | Administrador Unico | 05/09/2011 | 20/12/2012 |
VINCULACIONES DE DONALD ALPHONSE MONIQUE NICLAUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DONALD ALPHONSE MONIQUE NICLAUS
Consejero Delegado
Consejero
- Brumibage International Bv
- Donald Alphonse Monique Niclaus
- Jean Niclaus
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Donald Alphonse Monique Niclaus
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36186 , F 145, S 8, H B 88786, I/A 37 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-08
Empresa: 96 GALWAY SA
Administrador Unico
- Donald Alphonse Monique Niclaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29065 , F 91, S 8, H B 148037, I/A 9 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-08
Empresa: 96 GALWAY SA
Administrador Unico
- Donald Alphonse Monique Niclaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29065 , F 90, S 8, H B 148037, I/A 7 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-08
Empresa: 96 GALWAY SA
Administrador Unico
- Donald Alphonse Monique Niclaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29065 , F 90, S 8, H B 148037, I/A 7 (05/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-08
Consejero Delegado
Consejero
- Brumibage International Bv
- Donald Alphonse Monique Niclaus
- Jean Niclaus
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Donald Alphonse Monique Niclaus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36186 , F 144, S 8, H B 88786, I/A 35 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
Información de DONALD ALPHONSE MONIQUE NICLAUS
Mostramos los datos de DONALD ALPHONSE MONIQUE NICLAUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DONALD ALPHONSE MONIQUE NICLAUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos