DOMOUSO SOTO JUAN PEDRO
Informe ejecutivo de DOMOUSO SOTO JUAN PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMOUSO SOTO JUAN PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAYZES CADIZ SL | Administrador Unico | 09/03/2011 |
VINCULACIONES DE DOMOUSO SOTO JUAN PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMOUSO SOTO JUAN PEDRO
Empresa: RAYZES CADIZ SL
Administrador Unico
- Domouso Soto Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 11, S 8, H CA 39837, I/A 3 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-11
Empresa: RAYZES CADIZ SL
Administrador Mancomunado
- Azcarreta Escartin Eduardo
- Domouso Soto Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 11, S 8, H CA 39837, I/A 2 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-11
Empresa: RAYZES CADIZ SL
Administrador Mancomunado
- Azcarreta Escartin Eduardo
- Domouso Soto Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1963 , F 10, S 8, H CA 39837, I/A 1 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-11
Información de DOMOUSO SOTO JUAN PEDRO
Mostramos los datos de DOMOUSO SOTO JUAN PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMOUSO SOTO JUAN PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos