DOMINIQUE VAN DER WEKEN
Informe ejecutivo de DOMINIQUE VAN DER WEKEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMINIQUE VAN DER WEKEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE SPAIN SL | Apoderado Solidario | 17/02/2014 | |
ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE SPAIN SL | Apoderado | 08/02/2011 | |
ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE SPAIN SL | Consejero | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE DOMINIQUE VAN DER WEKEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINIQUE VAN DER WEKEN
Apoderado Solidario
- Dominique Van Der Weken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43601 , F 131, S 8, H B 315037, I/A 14 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Apoderado
- Dominique Van Der Weken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37844 , F 108, S 8, H B 315037, I/A 9 (08/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-08
Consejero
- Dominique Van Der Weken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37844 , F 108, S 8, H B 315037, I/A 8 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Información de DOMINIQUE VAN DER WEKEN
Mostramos los datos de DOMINIQUE VAN DER WEKEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINIQUE VAN DER WEKEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos