DOMINGUEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HECTACRISTAL SL | Administrador Solidario | 15/11/2021 | |
CARJIRU INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 15/11/2021 | |
DOMPORTE SL | Administrador Unico | 15/06/2012 | |
GRUPO FRADOMAN SL | Administrador Solidario | 21/05/2012 | |
GRUPO DOMIN 2011 SL | Administrador Solidario | 09/12/2011 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER
Empresa: HECTACRISTAL SL
Administrador Solidario
- Dominguez Villegas Francisco Javier
- Dominguez Villegas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 85, S 8, H AL 33518, I/A 4 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-04
Empresa: CARJIRU INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Dominguez Villegas Francisco Javier
- Dominguez Villegas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1466 , F 121, S 8, H AL 38828, I/A 5 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-04
Empresa: INVERSIONES NONYAM SL
Administrador Unico
- Dominguez Villegas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 212, S 8, H AL 31679, I/A 5 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-04
Empresa: PUERTAS DOFMA SL
Administrador Unico
- Dominguez Villegas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 201, S 8, H AL 31677, I/A 2 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-04
Empresa: GRUPO FRADOMAN SL
Administrador Solidario
- Dominguez Villegas Francisco Javier
- Dominguez Villegas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065 , F 58, S 8, H AL 25995, I/A 5 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-104-04
Empresa: GRUPO DOMIN 2011 SL
Administrador Solidario
- Dominguez Villegas Francisco Javier
- Dominguez Villegas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1466 , F 128, S 8, H AL 38830, I/A 1 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-04
Empresa: GRUPO FRADOMAN SL
Administrador Solidario
- Dominguez Villegas Francisco Javier
- Dominguez Villegas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1065 , F 58, S 8, H AL 25995, I/A 4 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-04
Empresa: INVERSIONES NONYAM SL
Administrador Unico
- Dominguez Villegas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1305 , F 209, S 8, H AL 31679, I/A 1 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-32-04
Información de DOMINGUEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de DOMINGUEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ VILLEGAS FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos