DOMINGUEZ VEGA-PENICHET GRACIELA MARIA
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ VEGA-PENICHET GRACIELA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUEZ VEGA-PENICHET GRACIELA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVALON WEALTH MANAGEMENT AGENCIA DE VALORES SA | Apoderado | 07/12/2022 | |
AVALON WEALTH MANAGEMENT AGENCIA DE VALORES SA | Vicepresidente | 22/03/2022 | |
AVALON WEALTH MANAGEMENT AGENCIA DE VALORES SA | Secretario | 22/03/2022 | |
AVALON WEALTH MANAGEMENT AGENCIA DE VALORES SA | Consejero | 22/03/2022 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ VEGA-PENICHET GRACIELA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ VEGA-PENICHET GRACIELA MARIA
Apoderado
- Dominguez Vega-penichet Graciela Maria
- Lorenzo Malvar Gerardo
- Lorenzo Torres Jose Manuel
- Togores Mahou Jose-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43277 , F 32, S 8, H M 744097, I/A 5 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-28
Empresa: AVALON WEALTH MANAGEMENT SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dominguez Vega-penichet Graciela Maria
- Lorenzo Malvar Gerardo
- Lorenzo Torres Jose Manuel
- Togores Mahou Jose-antonio
Presidente
Secretario
- Dominguez Vega-penichet Graciela Maria
Vicepresidente
- Dominguez Vega-penichet Graciela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42021 , F 47, S 8, H M 744097, I/A 4 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-28
Empresa: GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A V SA
Apoderado
- Alvarez Moreda Ana
- Dominguez Vega-penichet Graciela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39734 , F 212, S 8, H M 336770, I/A 46 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-28
Empresa: GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A V SA
Apoderado
- Dominguez Vega-penichet Graciela Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39734 , F 209, S 8, H M 336770, I/A 35 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Información de DOMINGUEZ VEGA-PENICHET GRACIELA MARIA
Mostramos los datos de DOMINGUEZ VEGA-PENICHET GRACIELA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ VEGA-PENICHET GRACIELA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos