DOMINGUEZ SOTO RAQUEL
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ SOTO RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMINGUEZ SOTO RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESCOOPERATIVO SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Apoderado Solidario | 14/01/2020 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ SOTO RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ SOTO RAQUEL
Apoderado Solidario
- Diez Hierro Asier
- Dominguez Soto Raquel
- Garcia Burgos David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33950 , F 12, S 8, H M 16069, I/A 94 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Dominguez Soto Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 787 , F 178, S 8, H M 16069, I/A 71 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Apoderado
- Dominguez Soto Raquel
- Gutierrez Sanchez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 787 , F 177, S 8, H M 16069, I/A 69 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Información de DOMINGUEZ SOTO RAQUEL
Mostramos los datos de DOMINGUEZ SOTO RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ SOTO RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos