DOMINGUEZ SERRANO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ SERRANO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGUEZ SERRANO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SHEIL Y PAUL SL | Socio Unico | 03/04/2014 | |
SHEIL Y PAUL SL | Administrador Unico | 30/03/2011 | |
SHEIL Y PAUL SL | Apoderado | 19/05/2010 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ SERRANO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ SERRANO JOSE MARIA
Empresa: HTC & DULSA SL
Administrador Unico
- Dominguez Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075 , F 146, S 8, H CA 44509, I/A 4 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-11
Empresa: COMPLEJO HOSTELERO FLASH SL
Liquidador
- Dominguez Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 812 , F 54, S 8, H LE 8462, I/A 4 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-24
Empresa: COMPLEJO HOSTELERO FLASH SL
Administrador Solidario
- Benavides Fernandez Maria Mercedes
- Dominguez Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 812 , F 54, S 8, H LE 8462, I/A 4 (05/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-24
Empresa: SHEIL Y PAUL SL
Socio Único
- Dominguez Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 138, S 8, H TO 27772, I/A 8 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-45
Empresa: HTC & DULSA SL
Administrador Unico
- Dominguez Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2075 , F 145, S 8, H CA 44509, I/A 3 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-11
Empresa: SHEIL Y PAUL SL
Administrador Unico
- Dominguez Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 138, S 8, H TO 27772, I/A 6 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-45
Empresa: SHEIL Y PAUL SL
Apoderado
- Dominguez Serrano Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1406 , F 137, S 8, H TO 27772, I/A 4 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-103-45
Información de DOMINGUEZ SERRANO JOSE MARIA
Mostramos los datos de DOMINGUEZ SERRANO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ SERRANO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos