DOMINGUEZ SERRANO EMILIA
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ SERRANO EMILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMINGUEZ SERRANO EMILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREMI INVERSIONES COSTABLANCA SL | Administrador Solidario | 07/07/2014 | |
DIAZ Y DOMINGUEZ INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 08/11/2010 | |
DIAZ Y DOMINGUEZ INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 08/11/2010 | |
VILMARISS SL | Apoderado | 29/03/2010 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ SERRANO EMILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ SERRANO EMILIA
Empresa: GREMI INVERSIONES COSTABLANCA SL
Administrador Solidario
- Diaz Moreno Gregorio
- Dominguez Serrano Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3789 , F 5, S 8, H A 140771, I/A 1 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-03
Empresa: DIAZ Y DOMINGUEZ INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- Diaz Moreno Gregorio
- Dominguez Serrano Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3454 , F 220, S 8, H A 77346, I/A 8 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-03
Empresa: DIAZ Y DOMINGUEZ INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Moreno Gregorio
- Dominguez Serrano Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3454 , F 220, S 8, H A 77346, I/A 7 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-03
Empresa: DIAZ Y DOMINGUEZ INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Diaz Moreno Gregorio
- Dominguez Serrano Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3454 , F 220, S 8, H A 77346, I/A 7 (08/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-03
Empresa: DIAZ Y DOMINGUEZ INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Diaz Moreno Gregorio
- Dominguez Serrano Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3454 , F 220, S 8, H A 77346, I/A 5 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-03
Empresa: DIAZ Y DOMINGUEZ INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Moreno Gregorio
- Dominguez Serrano Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3454 , F 220, S 8, H A 77346, I/A 5 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-03
Empresa: VILMARISS SL
Apoderado
- Dominguez Serrano Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2336 , F 199, S 8, H A 59146, I/A 4 (29/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-67-03
Información de DOMINGUEZ SERRANO EMILIA
Mostramos los datos de DOMINGUEZ SERRANO EMILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ SERRANO EMILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos