DOMINGUEZ SAURA MARIA MANUELA
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ SAURA MARIA MANUELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGUEZ SAURA MARIA MANUELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HFORMACION CONSULTING & RESEARCH SL | Administrador Unico | 14/06/2013 | 17/09/2014 |
LA BERZOSA 2000 SL | Administrador Unico | 06/10/2009 | 26/01/2011 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ SAURA MARIA MANUELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ SAURA MARIA MANUELA
Empresa: HFORMACION CONSULTING & RESEARCH SL
Administrador Unico
- Dominguez Saura Maria Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31150 , F 200, S 8, H M 560641, I/A 3 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: HFORMACION CONSULTING & RESEARCH SL
Administrador Unico
- Dominguez Saura Maria Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31150 , F 198, S 8, H M 560641, I/A 1 (14/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-28
Empresa: LA BERZOSA 2000 SL
Administrador Unico
- Dominguez Saura Maria Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27032 , F 185, S 8, H M 487097, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
Empresa: LA BERZOSA 2000 SL
Administrador Unico
- Dominguez Saura Maria Manuela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27032 , F 183, S 8, H M 487097, I/A 1 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-28
Información de DOMINGUEZ SAURA MARIA MANUELA
Mostramos los datos de DOMINGUEZ SAURA MARIA MANUELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ SAURA MARIA MANUELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos