DOMINGUEZ SANTOS ANA
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ SANTOS ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGUEZ SANTOS ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONDOMINIOS POZO DOMINGUEZ SL | Administrador Unico | 30/06/2020 | 29/03/2023 |
CULTIVOS EXTENSIVOS MAUNA LOA SL | Administrador Unico | 05/12/2018 | 27/02/2023 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ SANTOS ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ SANTOS ANA
Empresa: CONDOMINIOS POZO DOMINGUEZ SL
Administrador Unico
- Dominguez Santos Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4897, L 3805, F 206, S 8, H MA109771, I/A 5 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-29
Empresa: CULTIVOS EXTENSIVOS MAUNA LOA SL
Administrador Unico
- Dominguez Santos Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5790, L 4697, F 2, S 8, H MA148194, I/A 3 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-29
Empresa: CONDOMINIOS POZO DOMINGUEZ SL
Administrador Unico
- Dominguez Santos Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4897, L 3805, F 205, S 8, H MA109771, I/A 3 (30/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-29
Empresa: CULTIVOS EXTENSIVOS MAUNA LOA SL
Administrador Unico
- Dominguez Santos Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5790, L 4697, F 1, S 8, H MA148194, I/A 1 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-29
Información de DOMINGUEZ SANTOS ANA
Mostramos los datos de DOMINGUEZ SANTOS ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ SANTOS ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos