DOMINGUEZ SANCHEZ ANTONIA MARIA
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ SANCHEZ ANTONIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUEZ SANCHEZ ANTONIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES TICO SL | Apoderado | 09/06/2023 | |
TODO CON GRUAS SL | Apoderado | 28/04/2023 | |
MADOZ GRUAS Y TRANSPORTES SL | Apoderado | 03/02/2022 | |
MADOTRANS SL | Administrador Unico | 03/03/2020 | |
MADOTRANS SL | Apoderado | 08/03/2016 | |
MADOTRANS SL | Apoderado | 17/11/2015 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ SANCHEZ ANTONIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ SANCHEZ ANTONIA MARIA
Empresa: TALLERES TICO SL
Apoderado
- Dominguez Sanchez Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1016 , F 37, S 8, H GC 6690, I/A 10 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-35
Empresa: TODO CON GRUAS SL
Apoderado
- Dominguez Sanchez Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1665 , F 143, S 8, H GC 30924, I/A 7 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-35
Empresa: MADOZ GRUAS Y TRANSPORTES SL
Apoderado
- Dominguez Sanchez Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1877 , F 195, S 8, H GC 39936, I/A 4 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-29-35
Empresa: MADOTRANS SL
Administrador Unico
- Dominguez Sanchez Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 58, S 8, H GC 11130, I/A 21 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-35
Empresa: MADOTRANS SL
Apoderado
- Dominguez Sanchez Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 53, S 8, H GC 11130, I/A 20 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-35
Empresa: MADOTRANS SL
Apoderado
- Dominguez Sanchez Antonia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 52, S 8, H GC 11130, I/A 19 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-35
Empresa: MADOTRANS SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Sanchez Antonia Maria
- Dominguez Sanchez Carmelo Roque
- Dominguez Sanchez Isabel Maria
- Dominguez Sanchez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 52, S 8, H GC 11130, I/A 18 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-35
Empresa: PRODOAL 2005 SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Sanchez Antonia Maria
- Dominguez Sanchez Carmelo Roque
- Dominguez Sanchez Isabel Maria
- Dominguez Sanchez Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1749 , F 101, S 8, H GC 34494, I/A 8 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-35
Información de DOMINGUEZ SANCHEZ ANTONIA MARIA
Mostramos los datos de DOMINGUEZ SANCHEZ ANTONIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ SANCHEZ ANTONIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos