DOMINGUEZ RODRIGUEZ UXIA
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ RODRIGUEZ UXIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DOMINGUEZ RODRIGUEZ UXIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BYL DSGN SL | Administrador Solidario | 07/06/2024 | |
BIMBA Y LOLA ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 09/05/2023 | |
BIMBA Y LOLA REAL ESTATE SL | Administrador Solidario | 18/11/2019 | |
BIMBA Y LOLA LOGISTICA SL | Administrador Solidario | 31/05/2019 | |
BIMBA Y LOLA INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 08/01/2019 | |
QUERIDA CARMEN SL | Socio Unico | 27/01/2017 | |
QUERIDA CARMEN SL | Administrador Unico | 27/01/2017 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ RODRIGUEZ UXIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ RODRIGUEZ UXIA
Empresa: BYL DSGN SL
Administrador Solidario
- Dominguez Rodriguez Maria
- Dominguez Rodriguez Uxia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 73449, I/A 1 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-36
Empresa: BIMBA Y LOLA ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Rodriguez Maria
- Dominguez Rodriguez Uxia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4445, L 4445, F 203, S 8, H PO 71533, I/A 4 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-36
Empresa: BIMBA & LOLA STUDIO SL
Administrador Solidario
- Dominguez Rodriguez Maria
- Dominguez Rodriguez Uxia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3054, L 3054, F 196, S 8, H PO 36892, I/A 21 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-36
Empresa: BIMBA Y LOLA REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Dominguez Rodriguez Maria
- Dominguez Rodriguez Uxia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4304, L 4304, F 100, S 8, H PO 65957, I/A 1 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-226-36
Empresa: CURROS ENRIQUEZ 1 SL
Administrador Unico
- Dominguez Rodriguez Uxia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3388, L 3388, F 199, S 8, H PO 44342, I/A 9 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-36
Empresa: BIMBA Y LOLA LOGISTICA SL
Administrador Solidario
- Dominguez Rodriguez Maria
- Dominguez Rodriguez Uxia
- Martinez Gutierrez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285, L 4285, F 45, S 8, H PO 65255, I/A 1 (31/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-107-36
Empresa: BIMBA & LOLA CASA SL
Administrador Solidario
- Dominguez Rodriguez Maria
- Dominguez Rodriguez Uxia
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3459, L 3459, F 3, S 8, H PO 45893, I/A 4 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-36
Empresa: BIMBA Y LOLA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Dominguez Rodriguez Maria
- Dominguez Rodriguez Uxia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4264, L 4264, F 145, S 8, H PO 64579, I/A 1 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-36
Empresa: ALBERO CARTERA SICAV
Consejero
- Canal Montes Jorge
- Dominguez Fernandez Jesus
- Dominguez Rodriguez Uxia
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 893 , F 31, S 8, H OR 15969, I/A 2 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-18-32
Empresa: SILICRISTALINO SL
Administrador Unico
- Dominguez Rodriguez Uxia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 18, S 8, H BA 17467, I/A 4 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-06
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGUEZ RODRIGUEZ UXIA
Mostramos los datos de DOMINGUEZ RODRIGUEZ UXIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ RODRIGUEZ UXIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos