DOMINGUEZ RODRIGO TOMAS
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ RODRIGO TOMAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUEZ RODRIGO TOMAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STREAM MAGREB SA | Consejero Delegado Solidario | 21/01/2009 | |
STREAM MAGREB SA | Presidente | 21/01/2009 | |
STREAM MAGREB SA | Consejero | 21/01/2009 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ RODRIGO TOMAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ RODRIGO TOMAS
Empresa: SERCAL SA
Consejero Delegado
- Dominguez Rodrigo Tomas
Consejero
- Dominguez Rodrigo Tomas
Presidente
- Dominguez Rodrigo Tomas
Vicepresidente
- Dominguez Rodrigo Tomas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16062 , F 34, S 8, H M 66410, I/A A (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Empresa: SERCAL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16062 , F 35, S 8, H M 66410, I/A 70 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-28
Empresa: STREAM MAGREB SA
Consejero Delegado Solidario
- Dominguez Rodrigo Tomas
- Hangari Fathi Abulaid Abdulhafid
- Ruz Martinez Jose
Consejero
- Dominguez Rodrigo Tomas
- Hangari Fathi Abulaid Abdulhafid
- Ruz Martinez Jose
Presidente
- Dominguez Rodrigo Tomas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26362 , F 47, S 8, H M 475032, I/A 1 (21/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-28
Información de DOMINGUEZ RODRIGO TOMAS
Mostramos los datos de DOMINGUEZ RODRIGO TOMAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ RODRIGO TOMAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos