DOMINGUEZ ROBLES MODESTO
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ ROBLES MODESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DOMINGUEZ ROBLES MODESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIÑARES BIENES RAICES SL | Administrador Unico | 22/07/2024 | |
MODOM CONSULTING SL | Administrador Unico | 02/06/2016 | |
MODOM CONSULTING SL | Socio Unico | 02/06/2016 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ ROBLES MODESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ ROBLES MODESTO
Empresa: LIÑARES BIENES RAICES SL
Administrador Unico
- Dominguez Robles Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PO 73673, I/A 1 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-36
Empresa: VIGOSPACE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Dominguez Robles Modesto
Consejero
- Dominguez Robles Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3851, L 3851, F 4, S 8, H PO 54349, I/A 7 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-36
Empresa: ALFEIZAR ARQUITECTURA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Dominguez Robles Modesto
Consejero
- Dominguez Robles Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662, L 3662, F 27, S 8, H PO 50250, I/A 22 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-36
Empresa: ALFEIZAR ARQUITECTURA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arostegui Ignacio Miguel Angel
- Dominguez Robles Modesto
- Fernandez Vilor Francisco
- FORMA HABITAT SL
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662, L 3662, F 26, S 8, H PO 50250, I/A 19 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-36
Empresa: VIGOSPACE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Arostegui Ignacio Miguel Angel
- Dominguez Robles Modesto
- Fernandez Vilor Francisco
- FORMA HABITAT SL
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3851, L 3851, F 3, S 8, H PO 54349, I/A 5 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-36
Empresa: VIGOSPACE SL
Consejero Delegado Solidario
- Dominguez Robles Modesto
- GESADMIN SL
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3851, L 3851, F 3, S 8, H PO 54349, I/A 5 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-36
Empresa: ALFEIZAR ARQUITECTURA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Dominguez Robles Modesto
- GESADMIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662, L 3662, F 26, S 8, H PO 50250, I/A 18 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-36
Empresa: INDUPESA SL
Liquidador
- Dominguez Robles Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126, L 2126, F 54, S 8, H PO 21349, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-36
Empresa: INDUPESA SL
Administrador Unico
- Dominguez Robles Modesto
Liquidador
- Dominguez Robles Modesto
Socio único
- Dominguez Robles Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126, L 2126, F 54, S 8, H PO 21349, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-36
Empresa: MOMEYMANA SL
Administrador Unico
- Dominguez Robles Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3537, L 3537, F 182, S 8, H PO 47638, I/A 4 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-110-36
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGUEZ ROBLES MODESTO
Mostramos los datos de DOMINGUEZ ROBLES MODESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ ROBLES MODESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos