DOMINGUEZ QUINTANA HECTOR
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ QUINTANA HECTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGUEZ QUINTANA HECTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMART THINK SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 24/04/2017 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ QUINTANA HECTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ QUINTANA HECTOR
Empresa: SMART THINK SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Dominguez Quintana Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6364 , F 191, S 8, H SE113582, I/A 1 (24/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-41
Empresa: OUTTABOX SL
Liquidador Unico
- Dominguez Quintana Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5921 , F 115, S 8, H SE102746, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-41
Empresa: OUTTABOX SL
Administrador Unico
- Dominguez Quintana Hector
Liquidador Unico
- Dominguez Quintana Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5921 , F 115, S 8, H SE102746, I/A 2 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-41
Administrador Solidario
- Dominguez Quintana Hector
- Gomez Del Castillo Reguera Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4906 , F 194, S 8, H SE 79055, I/A 4 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-41
Empresa: OUTTABOX SL
Administrador Unico
- Dominguez Quintana Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5921 , F 114, S 8, H SE102746, I/A 1 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-41
Administrador Solidario
- Dominguez Quintana Hector
- Gomez Del Castillo Reguera Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4906 , F 191, S 8, H SE 79055, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-41
Información de DOMINGUEZ QUINTANA HECTOR
Mostramos los datos de DOMINGUEZ QUINTANA HECTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ QUINTANA HECTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos