DOMINGUEZ NUÑO HERMINI
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ NUÑO HERMINI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMINGUEZ NUÑO HERMINI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LES FONTS 2 SL | Apoderado Solidario | 28/12/2023 | |
HG ECOFLAT GRUP SL | Apoderado Solidario | 28/12/2023 | |
HOLDING GRUP RESIDENCIAL 2020 SL | Apoderado Solidario | 19/05/2022 | |
HOLDING GRUP RESIDENCIAL 2020 SL | Apoderado Solidario | 01/02/2022 | |
EGARA ESPAIS SL | Apoderado Solidario | 16/04/2021 | |
HG GESTIO GRUP SL | Apoderado Solidario | 13/02/2019 | |
HG GESTIO GRUP SL | Apoderado Solidario | 26/11/2018 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ NUÑO HERMINI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ NUÑO HERMINI
Empresa: HG GESTIO GRUP SL
Apoderado
- Dominguez Nuño Hermini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220644, I/A 4 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-46
Empresa: HG GESTIO GRUP SL
Apoderado
- Dominguez Nuño Hermini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 220644, I/A 3 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-46
Empresa: LES FONTS 2 SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Nuño Hermini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48103 , F 23, S 8, H B 572395, I/A 2 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: HG ECOFLAT GRUP SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Nuño Hermini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48103 , F 37, S 8, H B 572397, I/A 2 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Empresa: HOLDING GRUP RESIDENCIAL 2020 SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Nuño Hermini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48086 , F 144, S 8, H B 571862, I/A 4 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-08
Empresa: HOLDING GRUP RESIDENCIAL 2020 SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Nuño Hermini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48086 , F 144, S 8, H B 571862, I/A 3 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-08
Empresa: EGARA ESPAIS SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Nuño Hermini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45015 , F 192, S 8, H B 474369, I/A 3 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-08
Empresa: HG GESTIO GRUP SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Nuño Hermini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43524 , F 184, S 8, H B 431431, I/A 5 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-08
Empresa: HG GESTIO GRUP SL
Apoderado Solidario
- Dominguez Nuño Hermini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43524 , F 183, S 8, H B 431431, I/A 4 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-08
Información de DOMINGUEZ NUÑO HERMINI
Mostramos los datos de DOMINGUEZ NUÑO HERMINI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ NUÑO HERMINI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos