DOMINGUEZ MORENO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ MORENO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 19
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMINGUEZ MORENO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA DE CREDITO DE PETREL CAJA RURAL SCC VALENCIANA | Apoderado Solidario | 10/12/2021 | |
CAJA RURAL DE ALGINET SCOOP CTO V | Apoderado | 20/10/2021 | |
CAIXA RURAL SANT VICENT FERRER DE LA VALL D'UIXO SCC V | Apoderado Solidario | 24/09/2021 | |
CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA | Apoderado Solidario | 23/09/2021 | |
CAJA RURAL DE CHESTE SCC | Apoderado | 16/09/2021 | |
CAJA RURAL SAN JAIME DE ALQUERIAS NIÑO PERDIDO SCC V | Apoderado Solidario | 15/09/2021 | |
CAIXA RURAL SANT JOSEP DE VILAVELLA SCOOP DE CREDIT V | Apoderado Solidario | 15/09/2021 | |
CAJA RURAL DE VILLAR SCC V | Apoderado Solidario | 13/09/2021 | |
CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES SCC V | Apoderado | 07/09/2021 | |
CAIXA RURAL DE CALLOSA D'EN SARRIA SCC VALENCIANA | Apoderado Solidario | 06/09/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ MORENO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ MORENO JOSE LUIS
Apoderado Solidario
- Dominguez Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4250 , F 157, S 8, H A 3766, I/A 142 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-03
Empresa: CAJA RURAL DE ALGINET SCOOP CTO V
Apoderado
- Dominguez Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9415, L 6697, F 115, S 8, H V 822, I/A 88 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-46
Empresa: CAIXA RURAL TORRENT SCC VALENCIANA
Apoderado Solidario
- Dominguez Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10852, L 8131, F 65, S 8, H V 32421, I/A 276 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-46
Apoderado Solidario
- Dominguez Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1801, L 1361, F 177, S 8, H CS 2015, I/A 86 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-189-12
Empresa: CAJA RURAL DE CHESTE SCC
Apoderado
- Dominguez Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10397, L 7678, F 152, S 8, H V 40464, I/A 79 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-46
Apoderado Solidario
- Dominguez Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1800, L 1360, F 203, S 8, H CS 4179, I/A 69 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-12
Apoderado Solidario
- Dominguez Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1802, L 1362, F 105, S 8, H CS 1965, I/A 80 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-12
Empresa: CAJA RURAL DE VILLAR SCC V
Apoderado Solidario
- Dominguez Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9415, L 6697, F 169, S 8, H V 30552, I/A 63 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-46
Empresa: CAJA RURAL SAN JOSE DE NULES SCC V
Apoderado
- Dominguez Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1809, L 1369, F 148, S 8, H CS 1957, I/A 142 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-12
Apoderado Solidario
- Dominguez Moreno Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4099 , F 162, S 8, H A 1985, I/A 117 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-03
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGUEZ MORENO JOSE LUIS
Mostramos los datos de DOMINGUEZ MORENO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ MORENO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos