DOMINGUEZ MOLINERO MARIA GLORIA
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ MOLINERO MARIA GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGUEZ MOLINERO MARIA GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AERO INFORMATION SYSTEMS SL | Administrador Unico | 04/01/2019 | 25/09/2023 |
EVERYWARE TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 07/05/2012 | 25/09/2023 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ MOLINERO MARIA GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ MOLINERO MARIA GLORIA
Empresa: AERO INFORMATION SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Dominguez Molinero Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1685 , F 90, S 8, H GR 52541, I/A 1 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-18
Empresa: EVERYWARE TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Dominguez Molinero Maria Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1456 , F 99, S 8, H GR 41187, I/A 1 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-18
Información de DOMINGUEZ MOLINERO MARIA GLORIA
Mostramos los datos de DOMINGUEZ MOLINERO MARIA GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ MOLINERO MARIA GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos