DOMINGUEZ MAYORGA ARMANDO
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ MAYORGA ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGUEZ MAYORGA ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPERTOS CONSULTORES Y ASESORES SL | Administrador Unico | 28/11/2014 | 05/11/2019 |
LAGATA MARKETING Y COMUNICACION SL | Administrador Unico | 23/01/2013 | 19/07/2019 |
LAGATA MARKETING Y COMUNICACION SL | Socio Unico | 23/01/2013 | 08/04/2013 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ MAYORGA ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ MAYORGA ARMANDO
Empresa: DOBLE A AVILA ASESORES SL
Administrador Unico
- Dominguez Mayorga Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 159, L 117, F 60, S 8, H AV 3287, I/A 6 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-05
Empresa: LAGATA MARKETING Y COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Dominguez Mayorga Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30653 , F 134, S 8, H M 551606, I/A 4 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-143-28
Empresa: DOBLE A AVILA ASESORES SL
Administrador Unico
- Dominguez Mayorga Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 104, L 62, F 144, S 8, H AV 3287, I/A 5 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-05
Empresa: LAGATA MARKETING Y COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Dominguez Mayorga Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30653 , F 130, S 8, H M 551606, I/A 1 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
Empresa: LAGATA MARKETING Y COMUNICACION SL
Socio Único
- Dominguez Mayorga Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30653 , F 130, S 8, H M 551606, I/A 1 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
Información de DOMINGUEZ MAYORGA ARMANDO
Mostramos los datos de DOMINGUEZ MAYORGA ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ MAYORGA ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos