DOMINGUEZ MARTINEZ DAVID
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ MARTINEZ DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUEZ MARTINEZ DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WE ARE FACTORIA SL | Administrador Unico | 13/04/2018 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 01/12/2011 | |
DAPAKI SL | Administrador Mancomunado | 14/10/2009 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ MARTINEZ DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ MARTINEZ DAVID
Empresa: NOVO BANCO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albuquerque De Moraes Sarmento Guilherme
- Alonso Sotelino Xose Uxio
- Alvez Ortiz Cristina
- Amor Amor Verena
- Aparicio Rodrigo Paula
- Aragones Seijo Juan Emilio
- Argueso Panera Jorge
- Arroyo Fernandez Iñigo
- Basalo Vazquez Juan-miguel
- Basualdo San Vicente Nerea
- Berjon Del Cerro Yolanda
- Biyang Garcia Maria Paz
- Cabero Martinez Pablo
- Cabranes Azcona Jorge
- Cañizares Cordoba Ruben
- Cavadas Cobo Gema
- Chacon Ormazabal Susana
- Colmeiro Tato Monica
- Corbacho Bujia Helio
- Cortes Urbano Fernando
- Del Castillo Molina Jose Antonio
- Denia Dura Jose Esteban
- Dominguez Martinez David
- Enriquez Vazquez Lidia
- Faustino Garcia Angel
- Fernandez Arevalo Ana Isabel
- Fernandez Salas Emilio
- Foncillas Saboya Manuel
- Garcia Amigo Julian
- Garcia Conde Garcia Valdes Pedro
- Gomez Beteta Jesus
- Igual Olalquiaga Manuel
- Lima De Carvalho Moura Valenca Pinto Luis Tiago
- Lopez Cantalapiedra Maria
- Lopez Del Alamo Maria Del Carmen
- Macias Nieto Francisco Javier
- Magallanes Rubio Raquel
- Magdalena Lope Joaquin
- Maldonado Santos Maria Nieves
- Marin Laguna Eva Maria
- Martin Gomez Cesar
- Martinez Lopez Belen
- Mendoza Roldan Beatriz
- Moreno Lopez-angulo Vega
- Muñoz Lopez Adriana
- Nicolas Ramirez Jose Luis
- O'neale Moreno Luque Miguel
- Otamendi Uriguen Javier
- Ovilo Rica Miguel Angel
- Pajares Costal Marc
- Peña Muñoz Jose-maria
- Rodriguez Martin Elena
- Rojas Espinola Raul
- Rojo Amantegui Raul
- Rubio Cervera Manuel
- Saez San Vicente Amaia
- Salas Alfranca Cristina
- Sanchez Agusti Eduardo
- Santamaria Iglesias Raquel
- Sastre Sanchez Carlos
- Soler Ibañez Juan Jose
- Solernou Romagosa Jose
- Teijelo Casanova Pablo
- Valia Vera Alejandro
- Velez Lloria Carlos-augusto
- Vidal Diaz-rato Angel Francisco
- Viejo Falcon Luis
- Villaverde Hueso Mercedes
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34759 , F 171, S 8, H M 430558, I/A 644 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Empresa: NOVO BANCO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dominguez Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34759 , F 151, S 8, H M 430558, I/A 617 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-28
Empresa: WE ARE FACTORIA SL
Administrador Unico
- Dominguez Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46369 , F 80, S 8, H B 517783, I/A 1 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-08
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Carlos Hugo Garcia Rivas
- Cristina Furio Ortiz
- Custodia Gomez Bueno
- Dominguez Martinez David
- O. G. M. C.
- Perez Gen Rosa Maria
- Serrano Martin Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1006 , F 59, S 8, H S 1960, I/A 2090 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-39
Empresa: DAPAKI SL
Administrador Mancomunado
- Aguin Deza Francisco
- Castelo Mendez Pablo-luis
- Dominguez Martinez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579, L 3579, F 120, S 8, H PO 48502, I/A 1 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-36
Información de DOMINGUEZ MARTINEZ DAVID
Mostramos los datos de DOMINGUEZ MARTINEZ DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ MARTINEZ DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos