DOMINGUEZ MARCOS ALEJANDRO
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ MARCOS ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ MARCOS ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ MARCOS ALEJANDRO
Empresa: BUENAVENTURA INVERSIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cid Garcia Fernando
- Dominguez Marcos Alejandro
- Dominguez Marcos Carlos
- Herrero Miguel Julian
- Otero Cerezo Jose Antonio
- Otero Rodriguez Luis
Consejero
- Cid Garcia Fernando
- Dominguez Marcos Alejandro
- Dominguez Marcos Carlos
- Herrero Gomez Julian
- Herrero Miguel Julian
- Otero Cerezo Jose Antonio
- Otero Rodriguez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 60 , F 114, S 8, H IF 3134, I/A 8 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-35
Empresa: BUENAVENTURA INVERSIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cid Garcia Fernando
- Dominguez Marcos Alejandro
- Dominguez Marcos Carlos
- Herrero Miguel Julian
- Otero Cerezo Jose Antonio
- Otero Rodriguez Luis
Consejero
- Cid Garcia Fernando
- Dominguez Marcos Alejandro
- Dominguez Marcos Carlos
- Herrero Gomez Julian
- Herrero Miguel Julian
- Otero Cerezo Jose Antonio
- Otero Rodriguez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 60 , F 113, S 8, H IF 3134, I/A 7 (29/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-35
Empresa: DOMUS MAXORATA SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Marcos Alejandro
- Otero Rodriguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110 , F 123, S 8, H IF 5166, I/A 4 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-35
Empresa: BUENAVENTURA INVERSIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Cid Garcia Fernando
- Dominguez Marcos Alejandro
- Dominguez Marcos Carlos
- Herrero Miguel Julian
- Otero Cerezo Jose Antonio
- Otero Rodriguez Luis
Consejero
- Cid Garcia Fernando
- Dominguez Marcos Alejandro
- Dominguez Marcos Carlos
- Herrero Gomez Julian
- Herrero Miguel Julian
- Otero Cerezo Jose Antonio
- Otero Rodriguez Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 60 , F 113, S 8, H IF 3134, I/A 6 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-35
Empresa: ESTADAOIZ SL
Apoderado
- Dominguez Marcos Alejandro
- Dominguez Marcos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24935 , F 167, S 8, H M 448986, I/A 4 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-28
Información de DOMINGUEZ MARCOS ALEJANDRO
Mostramos los datos de DOMINGUEZ MARCOS ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ MARCOS ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos