DOMINGUEZ LOPEZ MARIA VIRTUDES
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ LOPEZ MARIA VIRTUDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMINGUEZ LOPEZ MARIA VIRTUDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TABERNA DE CURTIDORES SL | Administrador Unico | 28/12/2010 | |
PARAFARMACIA EL CAMINO SL | Apoderado | 23/12/2010 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ LOPEZ MARIA VIRTUDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ LOPEZ MARIA VIRTUDES
Empresa: TABERNA DE CURTIDORES SL
Administrador Unico
- Dominguez Lopez Maria Virtudes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23784 , F 40, S 8, H M 426848, I/A 2 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-28
Empresa: PARAFARMACIA EL CAMINO SL
Apoderado
- Dominguez Lopez Maria Virtudes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28326 , F 122, S 8, H M 510169, I/A 2 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-28
Información de DOMINGUEZ LOPEZ MARIA VIRTUDES
Mostramos los datos de DOMINGUEZ LOPEZ MARIA VIRTUDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ LOPEZ MARIA VIRTUDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos