DOMINGUEZ LOPEZ MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ LOPEZ MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DOMINGUEZ LOPEZ MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDEMATIKA SYSTEMS SL | Administrador Unico | 18/01/2013 | |
PIEDRAS BLANCAS 2011 SL | Administrador Unico | 12/06/2012 | |
MANTTIS INTERMEDIARIA SL | Administrador Unico | 04/06/2009 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ LOPEZ MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ LOPEZ MARIA DOLORES
Empresa: IDEMATIKA SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Dominguez Lopez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5339 , F 80, S 8, H BI 61493, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-48
Empresa: PIEDRAS BLANCAS 2011 SL
Administrador Unico
- Dominguez Lopez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3233 , F 214, S 8, H TF 50321, I/A 1 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-120-38
Empresa: MANTTIS INTERMEDIARIA SL
Administrador Unico
- Dominguez Lopez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8498, L 5788, F 166, S 8, H V 115547, I/A 3 (04/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-46
Información de DOMINGUEZ LOPEZ MARIA DOLORES
Mostramos los datos de DOMINGUEZ LOPEZ MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ LOPEZ MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos