DOMINGUEZ LLORENTE JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ LLORENTE JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGUEZ LLORENTE JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAT MOTOSIERRAS DOMINGUEZ SL | Administrador Unico | 20/12/2010 | 12/08/2020 |
SAT MOTOSIERRAS DOMINGUEZ SL | Liquidador | 12/08/2020 | 12/08/2020 |
DOMINGUEZ MOTOSIERRAS Y SUMINISTROS SL | Administrador Mancomunado | 23/10/2013 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ LLORENTE JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ LLORENTE JOSE CARLOS
Empresa: SAT MOTOSIERRAS DOMINGUEZ SL
Liquidador
- Dominguez Llorente Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 131, S 8, H SA 13694, I/A 2 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-37
Empresa: SAT MOTOSIERRAS DOMINGUEZ SL
Administrador Unico
- Dominguez Llorente Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 131, S 8, H SA 13694, I/A 2 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-37
Administrador Mancomunado
- Dominguez Llorente Antonio
- Dominguez Llorente Jose Carlos
- Dominguez Llorente Jose Luis
- Dominguez Llorente Miguel Angel
- Dominguez Martin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 37, S 8, H SA 6905, I/A 3 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-37
Empresa: SAT MOTOSIERRAS DOMINGUEZ SL
Administrador Unico
- Dominguez Llorente Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 129, S 8, H SA 13694, I/A 1 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-37
Información de DOMINGUEZ LLORENTE JOSE CARLOS
Mostramos los datos de DOMINGUEZ LLORENTE JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ LLORENTE JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos