DOMINGUEZ LEIRA JOSE
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ LEIRA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGUEZ LEIRA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMINGUEZ Y OTRO SL | Administrador Unico | 14/08/2023 | |
CARPINDOMI SL | Socio Unico | 18/11/2011 | 21/03/2012 |
CARPINDOMI SL | Administrador Unico | 18/11/2011 | 21/03/2012 |
CARPINDOMI SL | Administrador Solidario | 02/09/2011 | 18/11/2011 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ LEIRA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ LEIRA JOSE
Empresa: DOMINGUEZ Y OTRO SL
Administrador Unico
- Dominguez Leira Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2718 , F 86, S 8, H C 31012, I/A 3 (14/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-15
Empresa: CARPINDOMI SL
Administrador Unico
- Dominguez Leira Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 171, S 8, H C 47781, I/A 3 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-63-15
Empresa: CARPINDOMI SL
Administrador Unico
- Dominguez Leira Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 171, S 8, H C 47781, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-15
Empresa: CARPINDOMI SL
Administrador Solidario
- Carbonell Garcia Alberto
- Dominguez Leira Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 171, S 8, H C 47781, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-15
Empresa: CARPINDOMI SL
Socio Único
- Dominguez Leira Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 171, S 8, H C 47781, I/A 2 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-15
Empresa: CARPINDOMI SL
Administrador Solidario
- Carbonell Garcia Alberto
- Dominguez Leira Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 170, S 8, H C 47781, I/A 1 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-15
Información de DOMINGUEZ LEIRA JOSE
Mostramos los datos de DOMINGUEZ LEIRA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ LEIRA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos