DOMINGUEZ KRAKIS DOLORES
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ KRAKIS DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGUEZ KRAKIS DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIERTECNIC SL | Administrador Unico | 28/07/2014 | 23/02/2023 |
ADAIS SERVICIO TECNICO DE CERVEZA SL | Administrador Unico | 10/07/2020 | 15/02/2023 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ KRAKIS DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ KRAKIS DOLORES
Empresa: BIERTECNIC SL
Administrador Unico
- Dominguez Krakis Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32544 , F 15, S 8, H M 585739, I/A 3 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-28
Empresa: ADAIS SERVICIO TECNICO DE CERVEZA SL
Administrador Unico
- Dominguez Krakis Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40702 , F 12, S 8, H M 722259, I/A 3 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Empresa: ADAIS SERVICIO TECNICO DE CERVEZA SL
Administrador Unico
- Dominguez Krakis Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40702 , F 11, S 8, H M 722259, I/A 1 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Empresa: BIERTECNIC SL
Administrador Unico
- Dominguez Krakis Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32544 , F 14, S 8, H M 585739, I/A 1 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-28
Información de DOMINGUEZ KRAKIS DOLORES
Mostramos los datos de DOMINGUEZ KRAKIS DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ KRAKIS DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos