DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS ANTONIO
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BREZO CANARIO SL | Apoderado | 03/02/2020 | |
MARCOS DOMINGUEZ ASESORES & CONSULTORES SL | Administrador Unico | 17/02/2014 | |
INVERSIONES FOTO-AMERICA SL | Apoderado | 20/12/2011 | |
CEPRODA ASESORES SL | Administrador Unico | 09/11/2011 | |
CANARY SYSTEM CARD SL | Socio Unico | 07/01/2010 | |
KOSMAR CARD SYSTEM SL | Socio Unico | 25/06/2009 | |
KOSMAR CARD SYSTEM SL | Administrador Unico | 25/06/2009 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS ANTONIO
Empresa: DOMINGUEZ PEREZ ASESORES SL
Administrador Unico
- Dominguez Gutierrez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 113, S 8, H TF 46069, I/A 5 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-38
Empresa: CANARY SYSTEM CARD SL
Administrador Unico
- Dominguez Gutierrez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3098 , F 27, S 8, H TF 45940, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2022-53-38
Empresa: BREZO CANARIO SL
Apoderado
- Dominguez Gutierrez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 20, S 8, H TF 60177, I/A 5 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-38
Empresa: MARKOS INNOVACION SL
Administrador Unico
- Dominguez Gutierrez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 1, S 8, H TF 53157, I/A 1 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-38
Empresa: INVERSIONES FOTO-AMERICA SL
Apoderado
- Dominguez Gutierrez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1754 , F 195, S 8, H TF 7380, I/A 5 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-38
Empresa: CEPRODA ASESORES SL
Administrador Unico
- Dominguez Gutierrez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2901 , F 58, S 8, H TF 41043, I/A 4 (09/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-38
Empresa: MED REPRESENTACIONES SL
Administrador Unico
- Dominguez Gutierrez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 112, S 8, H TF 46069, I/A 3 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-38
Empresa: CANARY SYSTEM CARD SL
Administrador Unico
- Dominguez Gutierrez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3098 , F 27, S 8, H TF 45940, I/A 2 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-38
Empresa: CANARY SYSTEM CARD SL
Nuevo Socio Único
- Dominguez Gutierrez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3098 , F 27, S 8, H TF 45940, I/A 2 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-38
Empresa: KOSMAR CARD SYSTEM SL
Administrador Unico
- Dominguez Gutierrez Marcos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3101 , F 160, S 8, H TF 46085, I/A 1 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-38
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS ANTONIO
Mostramos los datos de DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ GUTIERREZ MARCOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos