DOMINGUEZ GUERRA RAUL
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ GUERRA RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUEZ GUERRA RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORTISOL IBERICA SL | Socio Unico | 02/04/2013 | |
HORTISOL IBERICA SL | Administrador Unico | 27/12/2012 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ GUERRA RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ GUERRA RAUL
Empresa: PORTEX IMPORTADOR EXPORTADORA SL
Liquidador
- Dominguez Guerra Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5448 , F 171, S 8, H SE 91575, I/A 4 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-41
Empresa: PORTEX IMPORTADOR EXPORTADORA SL
Administrador Unico
- Dominguez Guerra Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5448 , F 171, S 8, H SE 91575, I/A 4 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-41
Empresa: HORTISOL IBERICA SL
Socio Único
- Dominguez Guerra Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5627 , F 21, S 8, H SE 95563, I/A 2 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-41
Empresa: HORTISOL IBERICA SL
Administrador Unico
- Dominguez Guerra Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5627 , F 20, S 8, H SE 95563, I/A 1 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-7-41
Empresa: PORTEX IMPORTADOR EXPORTADORA SL
Administrador Unico
- Dominguez Guerra Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5448 , F 170, S 8, H SE 91575, I/A 2 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-41
Información de DOMINGUEZ GUERRA RAUL
Mostramos los datos de DOMINGUEZ GUERRA RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ GUERRA RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos