DOMINGUEZ GONZALEZ MARIA LUISA
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ GONZALEZ MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE DOMINGUEZ GONZALEZ MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGROÑO INTEGRACION DEL FERROCARRIL 2002 SA | Vicepresidente | 29/12/2021 | 29/07/2024 |
LOGROÑO INTEGRACION DEL FERROCARRIL 2002 SA | Consejero | 29/12/2021 | 29/07/2024 |
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA | Consejero | 25/02/2022 | 07/06/2024 |
BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA | Vicepresidente | 25/02/2022 | 07/06/2024 |
VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA | Consejero | 30/12/2021 | 27/05/2024 |
ALTA VELOCIDAD ALICANTE NODO DE TRANSPORTE SA | Vicepresidente | 04/01/2022 | 27/05/2024 |
VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA | Vicepresidente | 30/12/2021 | 27/05/2024 |
ALTA VELOCIDAD ALICANTE NODO DE TRANSPORTE SA | Consejero | 04/01/2022 | 27/05/2024 |
ALTA VELOCIDAD VITORIA-GASTEIZKO ABIADURA HANDIA SA | Vicepresidente | 11/01/2022 | 10/04/2024 |
ALTA VELOCIDAD VITORIA-GASTEIZKO ABIADURA HANDIA SA | Consejero | 11/01/2022 | 10/04/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ GONZALEZ MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ GONZALEZ MARIA LUISA
Consejero
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
Vicepresidente
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H LO 8284, I/A 87 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-26
Empresa: BARCELONA SAGRERA ALTA VELOCITAT SA
Consejero
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
Vicepresidente
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 278808, I/A 87 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Consejero
- Campillo Fernandez Sergi
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
- Gomez Lopez Sandra
- Orozco Ripoll Inmaculada
- Perez Herrero Maria
- Ribo Canut Joan
- Torro Soler Rebeca
M.Comit.Aud
Miem.Com.Ej.
Vicepresidente
- Torro Soler Rebeca
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
- Ribo Canut Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 89354, I/A 75 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 77954, I/A 74 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-03
Consejero
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
Vicepresidente
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752 , F 151, S 8, H VI 15247, I/A 47 (10/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-01
Empresa: GIJON AL NORTE SA
Consejero
- Diaz Lopez Maria Esther
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
- Gonzalez Rodriguez Ana
- Martin Gonzalez Manuel Aurelio
- Perez Carcedo Ruben
Vicepresidente
- Gonzalez Rodriguez Ana
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 119, S 8, H AS 28046, I/A 91 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-33
Empresa: PALENCIA ALTA VELOCIDAD SA
Consejero
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
Vicepresidente
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44475 , F 68, S 8, H M 768303, I/A 14 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Empresa: ALMERIA ALTA VELOCIDAD SA
Consejero
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
Vicepresidente
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45522 , F 210, S 8, H M 767554, I/A 16 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: VALLADOLID ALTA VELOCIDAD 2003 SA
Consejero
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
- Lucas Parron Francisco David
Presidente
Vicepresidente
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 170, S 8, H VA 14476, I/A 100 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-47
Empresa: ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002 SA
Consejero
- Arenas Oroz Jaime
- Briz Sanchez Gregorio Jesus
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
- Lucas Parron Francisco David
- Navarro Viscasillas Maria
- Rivares Esco Fernando
Presidente
Vicepresidente
- Dominguez Gonzalez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4276 , F 19, S 8, H Z 31446, I/A 102 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-50
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGUEZ GONZALEZ MARIA LUISA
Mostramos los datos de DOMINGUEZ GONZALEZ MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ GONZALEZ MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos