DOMINGUEZ GOMEZ MARIA CONSUELO
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ GOMEZ MARIA CONSUELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGUEZ GOMEZ MARIA CONSUELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAINZ E HIJOS LOGISTICA SL | Apoderado | 13/11/2018 | |
GESTORGANIK SL | Apoderado | 14/01/2014 | |
GESTORGANIK SL | Apoderado | 30/01/2012 | 14/01/2014 |
GESTORGANIK SL | Apoderado | 10/01/2011 | 14/01/2014 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ GOMEZ MARIA CONSUELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ GOMEZ MARIA CONSUELO
Empresa: SAINZ E HIJOS LOGISTICA SL
Apoderado
- Dominguez Gomez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4190 , F 18, S 8, H BI 34325, I/A 10 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-48
Empresa: GESTORGANIK SL
Apoderado
- Dominguez Gomez Maria Consuelo
- Dominguez Gomez Maria Consuelo
- Sainz Cubillo Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5265 , F 105, S 8, H BI 56132, I/A 8 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-48
Empresa: GESTORGANIK SL
Apoderado
- Dominguez Gomez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5105 , F 125, S 8, H BI 56132, I/A 6 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-48
Empresa: GESTORGANIK SL
Apoderado
- Dominguez Gomez Maria Consuelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5105 , F 124, S 8, H BI 56132, I/A 5 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-48
Información de DOMINGUEZ GOMEZ MARIA CONSUELO
Mostramos los datos de DOMINGUEZ GOMEZ MARIA CONSUELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ GOMEZ MARIA CONSUELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos