DOMINGUEZ GARCIA EUGENIO
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ GARCIA EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DOMINGUEZ GARCIA EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO COLON SA | Apoderado Mancomunado | 16/05/2023 | |
SAN EUGENIO SA | Apoderado Mancomunado | 04/05/2023 | |
SAN EUGENIO SA | Apoderado Mancomunado | 17/04/2023 | |
PUERTO COLON SA | Consejero | 23/09/2021 | |
GOLF COSTA ADEJE SA | Apoderado Mancomunado | 25/05/2020 | |
GOLF COSTA ADEJE SA | Apoderado Mancomunado | 02/01/2017 | |
SAN EUGENIO SA | Secretario | 20/12/2010 | |
SAN EUGENIO SA | Consejero | 20/12/2010 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ GARCIA EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ GARCIA EUGENIO
Empresa: GOLF COSTA ADEJE SA
Consejero
- Dominguez Garcia Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 120, S 8, H TF 14052, I/A 36 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-38
Empresa: PUERTO COLON SA
Apoderado Mancomunado
- Castro Dominguez Bernardo Florentin
- Dominguez Garcia Eugenio
- Galvan Urzaiz Francisco
- SAN EUGENIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2640 , F 188, S 8, H TF 8228, I/A 23 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-38
Empresa: SAN EUGENIO SA
Apoderado Mancomunado
- Calamita Dominguez Maria Mercedes
- Campos Dominguez Eugenio
- Castro Dominguez Maria
- Dominguez Garcia Eugenio
- Jerez Plasencia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 167, S 8, H TF 48034, I/A 19 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-38
Empresa: SAN EUGENIO SA
Apoderado Mancomunado
- Calamita Dominguez Maria Mercedes
- Campos Dominguez Eugenio
- Castro Dominguez Maria
- Dominguez Garcia Eugenio
- Jerez Plasencia Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 167, S 8, H TF 48034, I/A 18 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-38
Empresa: SAN EUGENIO SA
Apoderado Mancomunado
- Calamita Dominguez Maria Mercedes
- Campos Dominguez Eugenio
- Campos Dominguez Eugenio
- Castro Dominguez Guadalupe Maria
- Dominguez Garcia Eugenio
- Dominguez Garcia Eugenio
- Dominguez Sierra Eduardo
- Dominguez Sierra Eduardo
- Dominguez Sierra Guadalupe
- Dominguez Sierra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 167, S 8, H TF 48034, I/A 18 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-38
Empresa: SAN EUGENIO SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Dominguez Garcia Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 166, S 8, H TF 48034, I/A 16 (23/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-168-38
Empresa: PUERTO COLON SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2640 , F 186, S 8, H TF 8228, I/A 20 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-38
Empresa: PUERTO COLON SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2640 , F 186, S 8, H TF 8228, I/A 20 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-38
Empresa: SANTA MARIA DEL SUR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Dominguez Garcia Eugenio
- Dominguez Sierra Eduardo
- Konrad Gebauer Roberto Eduino
- Konrad Godoy German Carlos
Consejero
- Dominguez Garcia Eugenio
- Dominguez Sierra Eduardo
- Konrad Gebauer Roberto Eduino
- Konrad Godoy German Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 193, S 8, H TF 4503, I/A 40 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-38
Empresa: GOLF COSTA ADEJE SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 119, S 8, H TF 14052, I/A 32 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-38
VER MAS ACTOS
Información de DOMINGUEZ GARCIA EUGENIO
Mostramos los datos de DOMINGUEZ GARCIA EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ GARCIA EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos