DOMINGUEZ FERNANDEZ JEANETTE
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ FERNANDEZ JEANETTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DOMINGUEZ FERNANDEZ JEANETTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZAS ONB NEW SL | Socio Unico | 24/12/2018 | |
LIMPIEZAS ONB NEW SL | Administrador Unico | 24/12/2018 | |
YISAN MOTOR SL | Administrador Solidario | 30/12/2015 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ FERNANDEZ JEANETTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ FERNANDEZ JEANETTE
Empresa: OPERADORA DE NEGOCIOS EXTERIOR SL
Administrador Solidario
- Dominguez Fernandez Jeanette
- Oramas Rodriguez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5342 , F 186, S 8, H BI 61676, I/A 4 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-48
Empresa: GPS DISTRIBUCIONES NEW SL
Administrador Solidario
- Dominguez Fernandez Jeanette
- Oramas Rodriguez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591 , F 93, S 8, H BI 67337, I/A 2 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-48
Empresa: LIMPIEZAS ONB SL
Administrador Solidario
- Dominguez Fernandez Jeanette
- Oramas Rodriguez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5463 , F 125, S 8, H BI 64394, I/A 2 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-48
Empresa: LIMPIEZAS ONB NEW SL
Administrador Unico
- Dominguez Fernandez Jeanette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5817 , F 171, S 8, H BI 72655, I/A 1 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-48
Empresa: LIMPIEZAS ONB NEW SL
Socio Único
- Dominguez Fernandez Jeanette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5817 , F 171, S 8, H BI 72655, I/A 1 (24/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-48
Empresa: GPS DISTRIBUCIONES NEW SL
Administrador Solidario
- Dominguez Fernandez Jeanette
- Oramas Rodriguez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591 , F 91, S 8, H BI 67337, I/A 1 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-48
Empresa: YISAN MOTOR SL
Administrador Solidario
- Dominguez Fernandez Jeanette
- Oramas Rodriguez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5591 , F 83, S 8, H BI 67336, I/A 1 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-48
Empresa: OPERADORA DE NEGOCIOS EXTERIOR SL
Administrador Solidario
- Dominguez Fernandez Jeanette
- Oramas Rodriguez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5342 , F 186, S 8, H BI 61676, I/A 3 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-48
Empresa: LIMPIEZAS ONB SL
Administrador Solidario
- Dominguez Fernandez Jeanette
- Oramas Rodriguez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5463 , F 123, S 8, H BI 64394, I/A 1 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-48
Información de DOMINGUEZ FERNANDEZ JEANETTE
Mostramos los datos de DOMINGUEZ FERNANDEZ JEANETTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ FERNANDEZ JEANETTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos