DOMINGUEZ DORADO JUAN LUIS
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ DORADO JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUEZ DORADO JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AISLUX GALICIA SA | Apoderado Solidario | 08/01/2019 | |
AISLUX GALICIA SA | Gerente | 08/01/2019 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ DORADO JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ DORADO JUAN LUIS
Empresa: RENTA DYA SL
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Lourido Antonio
- Carreira Oroña Diego-martin
- Dominguez Dorado Juan Luis
Consejero
- Alvarez Lourido Antonio
- Carreira Oroña Diego-martin
- Dominguez Dorado Juan Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3531 , F 186, S 8, H C 50956, I/A 3 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-15
Empresa: AISLUX GALICIA SA
Apoderado Solidario
- Dominguez Dorado Juan Luis
- Dominguez Dorado Monserrat
Gerente
- Dominguez Dorado Juan Luis
- Dominguez Dorado Monserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 160 , F 85, S 8, H OR 444, I/A 8 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-32
Empresa: RENTA DYA SL
Consejero Delegado Solidario
- Alvarez Lourido Antonio
- Carreira Oroña Diego-martin
- Dominguez Dorado Juan Luis
Consejero
- Alvarez Lourido Antonio
- Carreira Oroña Diego-martin
- Dominguez Dorado Juan Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3508 , F 39, S 8, H C 50956, I/A 2 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-15
Información de DOMINGUEZ DORADO JUAN LUIS
Mostramos los datos de DOMINGUEZ DORADO JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ DORADO JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos