DOMINGUEZ DOPAZO ANGEL
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ DOPAZO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DOMINGUEZ DOPAZO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEDREIRA MOTOR SL | Administrador Mancomunado | 28/01/2011 | 26/11/2014 |
AUTOMOCION VILLAGARCIA SA | Administrador Mancomunado | 03/07/2009 | |
MARCAUTO CORBILLON SL | Administrador Mancomunado | 10/03/2009 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ DOPAZO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ DOPAZO ANGEL
Empresa: PEDREIRA MOTOR SL
Administrador Mancomunado
- Chantada Cordal Adolfo
- Charlin Cores Luis Paulino
- Dominguez Dopazo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057, L 1057, F 119, S 8, H PO 2821, I/A 6 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-36
Empresa: PEDREIRA MOTOR SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Dopazo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057, L 1057, F 118, S 8, H PO 2821, I/A 4 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-36
Empresa: AUTOMOCION VILLAGARCIA SA
Administrador Mancomunado
- Chantada Cordal Adolfo
- Charlin Cores Luis Paulino
- Dominguez Dopazo Angel
- Lopez Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2858, L 2858, F 218, S 8, H PO 6304, I/A 23 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-133-36
Empresa: MARCAUTO CORBILLON SL
Administrador Mancomunado
- Dominguez Dopazo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2680, L 2680, F 72, S 8, H PO 29522, I/A 2 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-36
Información de DOMINGUEZ DOPAZO ANGEL
Mostramos los datos de DOMINGUEZ DOPAZO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ DOPAZO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos