DOMINGUEZ DIAZ IGNACIO
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ DIAZ IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUEZ DIAZ IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUEBLES VALARTE SL | Administrador Unico | 25/09/2020 | 05/04/2024 |
MUEBLES VALARTE SL | Administrador Unico | 27/03/2012 | 02/04/2013 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ DIAZ IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ DIAZ IGNACIO
Empresa: MUEBLES VALARTE SL
Administrador Unico
- Dominguez Diaz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 111, S 8, H H 5789, I/A 14 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-21
Empresa: MUEBLES VALARTE SL
Administrador Unico
- Dominguez Diaz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 111, S 8, H H 5789, I/A 13 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-21
Empresa: MUEBLES VALARTE SL
Administrador Unico
- Dominguez Diaz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 108, S 8, H H 5789,H , I/ 6 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-21
Empresa: MUEBLES VALARTE SL
Administrador Unico
- Dominguez Diaz Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 421 , F 106, S 8, H H 5789,H , I/ 5 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-21
Información de DOMINGUEZ DIAZ IGNACIO
Mostramos los datos de DOMINGUEZ DIAZ IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ DIAZ IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos