DOMINGUEZ DELMAS GERMAN
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ DELMAS GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUEZ DELMAS GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOMEGA SOFTWARE SOLUTIONS SL | Liquidador Solidario | 06/07/2012 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ DELMAS GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ DELMAS GERMAN
Empresa: OFFER&DEMAND SL
Administrador Unico
- Dominguez Delmas German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579, L 1141, F 137, S 8, H CS 33717, I/A 3 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-12
Empresa: DOMEGA SOFTWARE SOLUTIONS SL
Liquidador Solidario
- Dominguez Delmas German
- Melia Carmena Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316, L 879, F 16, S 8, H CS 25188, I/A 3 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-12
Empresa: DOMEGA SOFTWARE SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Dominguez Delmas German
- Melia Carmena Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1316, L 879, F 16, S 8, H CS 25188, I/A 3 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-12
Empresa: OFFER&DEMAND SL
Administrador Unico
- Dominguez Delmas German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1579, L 1141, F 137, S 8, H CS 33717, I/A 2 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-12
Información de DOMINGUEZ DELMAS GERMAN
Mostramos los datos de DOMINGUEZ DELMAS GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ DELMAS GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos