DOMINGUEZ COTOBAL LUIS
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ COTOBAL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DOMINGUEZ COTOBAL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ COTOBAL SA | Consejero Delegado Solidario | 13/01/2011 | |
CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ COTOBAL SA | Presidente | 13/01/2011 | |
CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ COTOBAL SA | Consejero | 13/01/2011 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ COTOBAL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ COTOBAL LUIS
Empresa: CARNICAS DOCO SL
Administrador Solidario
- Dominguez Cotobal Agustin
- Dominguez Cotobal Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 402 , F 225, S 8, H SA 13240, I/A 4 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-37
Empresa: CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ COTOBAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Dominguez Cotobal Agustin
- Dominguez Cotobal Luis
Consejero
- Dominguez Cotobal Agustin
- Dominguez Cotobal Luis
- Dominguez Cotobal Santiago
- Iglesias Hernandez Eusebia Juana
Presidente
- Dominguez Cotobal Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 57, S 8, H SA 1032, I/A 8 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-37
Empresa: CONSTRUCCIONES DOMINGUEZ COTOBAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Dominguez Cotobal Agustin
- Dominguez Cotobal Luis
Presidente
- Dominguez Cotobal Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35 , F 57, S 8, H SA 1032, I/A 8 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-37
Empresa: CARNICAS DOCO SL
Administrador Solidario
- Dominguez Cotobal Agustin
- Dominguez Cotobal Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 402 , F 217, S 8, H SA 13240, I/A 1 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-37
Empresa: CARNICAS DOCO SA
Administrador Solidario
- Dominguez Cotobal Agustin
- Dominguez Cotobal Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 11, S 8, H SA 3039, I/A 10 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-37
Empresa: CARNICAS DOCO SA
Consejero Delegado Solidario
- Dominguez Cotobal Agustin
- Dominguez Cotobal Luis
Presidente
- Dominguez Cotobal Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 399 , F 11, S 8, H SA 3039, I/A 10 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-37
Administrador Solidario
- Dominguez Cotobal Agustin
- Dominguez Cotobal Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34 , F 224, S 8, H SA 1017, I/A 10 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-37
Consejero Delegado Solidario
- Dominguez Cotobal Agustin
- Dominguez Cotobal Luis
Presidente
- Dominguez Cotobal Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34 , F 224, S 8, H SA 1017, I/A 10 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-37
Información de DOMINGUEZ COTOBAL LUIS
Mostramos los datos de DOMINGUEZ COTOBAL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ COTOBAL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos