DOMINGUEZ CABEZA JUANA
Informe ejecutivo de DOMINGUEZ CABEZA JUANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DOMINGUEZ CABEZA JUANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRO FONTANILLA SL | Administrador Unico | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE DOMINGUEZ CABEZA JUANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DOMINGUEZ CABEZA JUANA
Empresa: DEHESA FRUIT SL
Administrador Solidario
- Dominguez Cabeza Juana
- Gonzalez Perez Rafael Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 95, S 8, H H 13843, I/A 3 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-21
Empresa: DEHESA FRUIT SL
Administrador Solidario
- Dominguez Cabeza Juana
- Gonzalez Perez Rafael Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 95, S 8, H H 13843, I/A 2 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-21
Empresa: AGRO FONTANILLA SL
Administrador Unico
- Dominguez Cabeza Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555 , F 178, S 8, H H 8345,H , I/ 2 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-21
Información de DOMINGUEZ CABEZA JUANA
Mostramos los datos de DOMINGUEZ CABEZA JUANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DOMINGUEZ CABEZA JUANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos